ymddiriedolwyr HEALTHWATCH OXFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1172554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Louise O'Meara | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Emily Jane Williams | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Tracey Mair Rees | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Philip Grimshaw Baker | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Christiana Jane Roberts | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Don O'Neal | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Sylvia Buckingham | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.