Hanes ariannol WHITEFIELD GOLF CLUB

Rhif yr elusen: 1175450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £451.34k £535.84k £612.19k £607.58k £657.27k
Cyfanswm gwariant £414.10k £411.90k £462.42k £537.08k £651.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £94.44k £62.57k £6.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £100.75k £88.67k £20.77k £5.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £17.92k £43.73k £59.73k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £417.01k £479.01k £525.63k £539.96k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £158 £488 £1.44k £4.24k
Incwm - Arall N/A £0 £300 £0 £107.48k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £405.22k £462.42k £536.44k £651.15k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £635 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £5.61k £27.60k £1.53k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £6.68k £0 £0 £0