Hanes ariannol CLEETHORPES COMMUNITY SPORTS AND EDUCATION
Rhif yr elusen: 1172903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/03/2019 | 09/03/2020 | 09/03/2021 | 09/03/2022 | 09/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.36k | £55.54k | £229.21k | £249.27k | £310.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.63k | £55.46k | £206.86k | £158.64k | £267.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.52k | £33.53k | £11.00k | N/A | £77.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.