MEGAN'S RAINBOW SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and protect the physical and mental health of people living in County Durham, in particular but not limited to children and young adults who have experienced the loss of a family member by providing and assisting in the provision of services relating to bereavement including advice, counselling, emotional support and pratical help.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
Llywodraethu
- 18 Hydref 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER ANN BELL | Cadeirydd | 11 February 2017 |
|
|
||||
JOSEPH HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|||||
CAROL ANNE COCKERILL | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
SHEILA FRENCH JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
VALERIE HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER EDWARD BELL | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
JUDITH RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18 | £5 | £0 | £2.02k | £75 | |
|
Cyfanswm gwariant | £320 | £502 | £1.15k | £500 | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 FEB 2017 AS AMENDED ON 25 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PEOPLE LIVING IN COUNTY DURHAM, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO CHILDREN AND YOUNG ADULTS WHO HAVE EXPERIENCED THE LOSS OF A FAMILY MEMBER BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SERVICES RELATING TO BEREAVEMENT INCLUDING ADVICE, COUNSELLING, EMOTIONAL SUPPORT AND PRACTICAL HELP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 PRINCESS ROAD
SEAHAM
SR7 7QX
- Ffôn:
- 01915812398
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window