ymddiriedolwyr WOLVERHAMPTON UNIT 374 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 509874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Sharples | Cadeirydd | 09 January 2020 |
|
|
||||
Karon Lees | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Suellan Hillier | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Rev Stuart William Powell | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||
Gurcharan Sandhu | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Gurbax Parmar | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.