Hanes ariannol KEELE UNIVERSITY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1173328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.11m | £4.07m | £2.93m | £6.44m | £6.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54m | £4.42m | £3.00m | £6.53m | £6.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £538.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £290.80k | £8.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.35m | £2.11m | £2.34m | £2.00m | £1.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £794.83k | £596.38k | £101.85k | £3.99m | £3.88m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.93m | £1.35m | £488.23k | £444.43k | £488.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £898 | £1.79k | £464 | £233 | £2.42k | |
|
Incwm - Arall | £39.20k | £10.23k | £6.40k | £3.61k | £1.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.56m | £3.65m | £2.42m | £2.22m | £2.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £983.78k | £775.28k | £572.54k | £4.31m | £4.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £6.00k | £6.00k | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.