Hanes ariannol ALNWICK TOWN JUNIORS FC

Rhif yr elusen: 1172758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £496.27k £164.70k £187.00k £177.11k £133.28k
Cyfanswm gwariant £428.44k £171.10k £199.00k £170.27k £95.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £173.97k £5.50k N/A N/A N/A