Hanes ariannol CHAPEL STREET PRE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1174998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £188.51k £155.75k £154.60k £190.39k £205.82k
Cyfanswm gwariant £147.24k £144.79k £152.28k £137.51k £189.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £166.34k £144.81k N/A £157.12k £178.40k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £137.31k N/A N/A