SAMARITAN ESTHER'S COMMUNITY CARE UK (SECCA -UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SECCA-UK exists to relieve the suffering of widows, children and other vulnerable groups through provision of food, water, shelter and accessible health services. We integrate self-sufficiency and sustainability principles in all interventions. By raising funds through various events , grants proposals and working through SECCA Malawi and other charitable organisations with similar vision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Malawi
Llywodraethu
- 04 Awst 2017: CIO registration
- SAMARITAN ESTHER'S COMMUNITY CARE (SECCA -UK) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr AUBREY MAKHALIRA | Cadeirydd | 05 December 2015 |
|
|
||||
Dr BERN-THOMAS BERNARD NYANG'WA | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
NANCY SEYANI | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
BARBARA NGUSIMONGWA MEMBE-MAKHALIRA | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
Dr MAGGIE NYANG'WA | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
PILIRANI NDASILE LINLEY SEYANI | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.05k | £8.19k | £8.89k | £11.67k | £1.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94k | £3.68k | £5.88k | £7.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY IN MALAWI AND OTHER REGIONS OF AFRICA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG ORPHANS AND WIDOWS BY PROVIDING GRANTS AND SERVICES TO CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE POVERTY. 2. TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED CHILDREN AND WIDOWS IN MALAWI AND OTHER REGIONS OF AFRICA IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES. 3. THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN MALAWI AND OTHER REGIONS OF AFRICA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONG ORPHANS AND WIDOWS THROUGH THE PROVISION OF CLEAN WATER, PROMOTION OF FOOD PRODUCTION AND HEALTH CARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
168 Lockwood Scar
HUDDERSFIELD
HD4 6EA
- Ffôn:
- 07930649417
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window