SOPHIESGIFT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve poverty to advance education and to promote and protect good health of children inn Kenya by supporting the charitable activities (charitable under English law) of SophiesGift the charity registered in Kenya.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Betts | Cadeirydd | 31 March 2021 |
|
|
||||
Victoria Ahmed | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Lorraine Evans | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
HAYLEY BETTS | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.47k | £10.33k | £8.36k | £7.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.74k | £8.86k | £6.53k | £6.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 819 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Mawrth 2023 | 424 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Ebrill 2021 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1549 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY, TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH OF CHILDREN IN KENYA BY THE SUPPORTING THE CHARITABLE ACTIVITIES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) OF SOPHIESGIFT THE CHARITY REGISTERED IN KENYA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 The Grove
Rowley Regis
B65 8AT
- Ffôn:
- 07808208647
- E-bost:
- sophiesgift@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window