ADOPT A POTTER LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancing the education of student ceramicist at Clay College, Stoke, by providing and assisting in the provision of facilities for ceramics education at that college.Providing support to enable ceramicists to take up training apprenticeships with experienced potters, thereby to furnish the apprentice ceramicists with practical experience and training. Increase public awareness of Studio Ceramics
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130164 ADOPT A POTTER TRUST
- 25 Mai 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Jean Hammond | Cadeirydd | 24 January 2017 |
|
|
||||
Julian Miller | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|||||
Allen Rod Mearing | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Elaine Jill Wells | Ymddiriedolwr | 11 January 2020 |
|
|
||||
Darren Lee Ellis | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
lesley cartmell | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
JOANNA SEATON | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.88k | £190.75k | £180.35k | £226.67k | £246.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.09k | £164.64k | £196.05k | £185.34k | £245.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.65k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JAN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 FEB 2017 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (I) ADVANCING THE EDUCATION OF STUDENT CERAMICISTS AT CLAY COLLEGE, STOKE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR CERAMICS EDUCATION AT THAT COLLEGE. (II) PROVIDING SUPPORT TO ENABLE CERAMICISTS TO KEEP UP TRAINING APPRENTICESHIPS WITH EXPERIENCED POTTERS, THEREBY TO FURNISH THE APPRENTICE WITH PRACTICAL EXPERIENCE AND TRAINING. (III) TO DEVELOP THE PRACTICAL SKILLS, CREATIVE DIRECTION AND VISION OF THE APPRENTICE CERAMICISTS THROUGH MENTORING AND DIRECTION FROM THE EXPERIENCED POTTERS. (IV) THEREBY FIT THE APPRENTICE POTTERS TO PRACTICE AS CERAMICISTS AND CONTRIBUTE TO THE CONTINUED GROWTH AND DEVELOPMENT OF CERAMIC ART. (V) DEVELOP THE PUBLIC APPRECIATION OF THE CERAMIC ARTS TROUGH EXPOSURE TO THE WORK OF THE APRENTICE POTTERS AND THROUGH PUBLIC COURSES TO BE HELD AT CLAY COLLEGE, STOKE ON TRENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maze Hill Pottery
The Old Ticket Office
Woodlands Park Road
LONDON
SE10 9XE
- Ffôn:
- 07973419128
- E-bost:
- mail.adoptapotter@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window