THE MAVIS NYE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To offer grants to enable clinical research into producing new drugs to fight Mesothelioma.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Mulhall | Cadeirydd | 13 February 2019 |
|
|
||||
Joanne Maxine Tatum | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Marie Jacqueline Hoadley | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
Maureen Cooper | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
NICKY HOWE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Harry Steinberg | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
MAVIS NYE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
RAY NYE | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.74k | £36.30k | £27.83k | £16.08k | £31.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.57k | £7.07k | £60.40k | £22.06k | £37.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 46 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 46 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 411 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 25 Medi 2023 | 209 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 07 Mawrth 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 07 Mawrth 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING AID TO THOSE PERSONS IN THE UNITED KINGDOM REQUIRING ASSISTANCE TO ACCESS MEDICAL TREATMENT, IN PARTICULAR EXPERIMENTAL MEDICAL TREATMENT, AND; I) HAVE BEEN DIAGNOSED WITH MESOTHELIOMA OR OTHER LIFE THREATENING DISEASE CAUSED FROM EXPOSURE TO ASBESTOS; AND II) ARE NOT ENTITLED OR ARE UNABLE TO PURSUE A CIVIL CLAIM OR OTHER AVENUE OF LEGAL RECOURSE TO OBTAIN COMPENSATION; AND III) ARE IN NEED BY REASON OF A LACK OF MEANS. B) THE ADVANCEMENT OF LABORATORY AND CLINICAL RESEARCH IN THE UNITED KINGDOM FOR THE TREATMENT OF MESOTHELIOMA AND OTHER ASBESTOS RELATED DISEASES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH. C) TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MESOTHELIOMA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY AWARDING SCHOLARSHIPS OR GRANTS TENABLE AT ANY BRITISH UNIVERSITY OR INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION FOR HEALTH PROFESSIONALS IN FINANCIAL NEED AND ENDEAVOURING TO WORK PRIMARILY IN THE FIELD OF MESOTHELIOMA NURSING IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hugh James Solicitors
99 Gresham Street
London
EC24 7NG
- Ffôn:
- 02083340317
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window