Hanes ariannol Sowing Seeds Family Hub
Rhif yr elusen: 1173396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 15/07/2021 | 15/07/2022 | 15/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.22k | £55.01k | £82.33k | £91.16k | £62.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.37k | £50.64k | £86.30k | £91.17k | £65.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.65k | £61.87k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.