LEGBOURNE AND LITTLE CAWTHORPE COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This charity exists to provide a venue for other organisations within and without the two villages to use. It also arranges social events most of which also raise funds for the running of the community centre and recreation ground.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £300 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Loveley | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Linda Murray | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Tracy Northover | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Madeleine Exley | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Robin Victor Peck | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
|
||||
Jon Marvin | Ymddiriedolwr | 22 February 2007 |
|
|
||||
LINDA SHARON POCKLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.03k | £26.40k | £23.30k | £22.14k | £18.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.65k | £16.55k | £16.20k | £32.32k | £25.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.00k | £10.67k | N/A | £300 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 16 MARCH 1989
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND FOR THEUSE OF THE INHABITANTS OF THE PARISHES OF LEGBOURNE AND LITTLE CAWTHORPE(HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT")WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS,INCLUDING USE FOR MEETINGS,LECTURES AND CLASSES,AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION,WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF THE LIFE FORTHE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISHES OF LEGBOURNE AND LITTLE CAWTHORPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Yews
Station Road
Legbourne
LOUTH
Lincolnshire
LN11 8LH
- Ffôn:
- 01507604171
- E-bost:
- lindapocklington@talktalk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window