Hanes ariannol SISTERS OF CHRIST UK DEVELOPMENT FUND CHARITY

Rhif yr elusen: 1174679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £258.81k £78.01k £91.85k £91.17k £99.01k
Cyfanswm gwariant £104.41k £69.99k £119.21k £106.56k £95.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A