CHADDY MISSION (KENYA)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support 'Chaddy Mission School' in Mwariki slum Nakuru Kenya. We support children and staff at the School with free quality education and feeding program . We fundraise to support the daily running costs of the school and to support the community of the Mwariki slum. We are based in the UK and support by fundraising,donations, sponsorship, and voluntary work attendance and annual visits.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Cenia
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER LOUISE ROBERTS | Cadeirydd | 22 June 2017 |
|
|
||||
Sharon Salt | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Julie Haslam | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Dr Lucy Kanya MSc PhD | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
John Frederick SAVILL Tech.IOSH | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
ZOE CARTER | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.80k | £6.85k | £7.05k | £6.76k | £4.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.54k | £6.75k | £6.10k | £7.11k | £3.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF CHILDREN AT THE "CHADDY MISSION", IN THE MWARIKI DISTRICT OF NAKURU, KENYA ; THROUGH THE PROVISION OF THE RESOURCES TO SUPPORT THEIR LEARNING AND WELFARE. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING DOCTRINES: (1) BROADCASTING CHRISTIAN MESSAGES OF AN EVANGELISTIC AND TEACHING NATURE TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE "CHADDY MISSION" FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN THE MWARIKI DISTRICT OF NAKURU, KENYA ; THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON CHRISTIANITY TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION. (2) SUPPORT THE PROMOTION AND PROVISION OF HEALTH EDUCATION AND COUNSELLING TO PARENTS, AND THEIR CHILDREN AT "CHADDY MISSION"; AND SUPPORTING THE PROMOTION AND PROVISION OF HEALTH EDUCATION AND COUNSELLING HELD AT "CHADDY MISSION" FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PERSONS LIVING WITHIN THE COMMUNITY OF MWARIKI DISTRICT, NAKURU, KENYA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Sprucewood
Chadderton
OLDHAM
OL9 9UA
- Ffôn:
- 07891994540
- E-bost:
- chaddymissionkenya@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window