TRIMDON CONCERT BRASS BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a friendly, motivated and progressive brass band. We have a flexible approach to membership and welcome players of varying ages and abilities. We have a training band, offering free tuition and instruments loan. We rehearse and are very active in the local community, representing Trimdon (and the North East) at concerts, civic functions and in competitions (locally and nationally).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Stockton-on-tees
- Sunderland
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1160086 FISHBURN ACADEMY BAND
- 02 Awst 2017: Cofrestrwyd
- TRIMDON BRASS (Enw gwaith)
- TRIMDON BRASS BAND (Enw gwaith)
- TRIMDON CONCERT BRASS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Simpson | Ymddiriedolwr | 25 July 2021 |
|
|
||||
JENNA WICKS | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
LYNSEY GARRAGHAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.89k | £7.47k | £10.55k | £8.20k | £13.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.00k | £2.92k | £11.91k | £8.51k | £10.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £1.00k | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mawrth 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Chwefror 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Chwefror 2022 | 387 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLE OF ALL AGES, IN THE PLAYING OF BRASS INSTRUMENTS AND THEIR APPRECIATION OF BRASS BAND MUSIC. TO PROMOTE PUBLIC APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF BRASS BAND MUSIC AND TO STIMULATE INTEREST IN THE ART OF BRASS BAND PLAYING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Keating Close
Blackhall Colliery
HARTLEPOOL
Cleveland
TS27 4QN
- Ffôn:
- 07761563365
- E-bost:
- hello@trimdonbrass.com
- Gwefan:
-
trimdonbrass.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window