Dogfen lywodraethu CYMDEITHAS GWENYNWYR CYMRU/THE WELSH BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 509929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/09/1980 AS AMENDED ON 10/06/1995 AS AMENDED ON 04/03/2000 AS AMENDED ON 08/03/2013 AS AMENDED ON 07/11/2015 as amended on 06 Mar 2021 as amended on 04 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT, IMPROVEMENT AND ADVANCEMENT OF BEEKEEPING THROUGHOUT THE PRINCIPALITY OF WALES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PRINCIPILITY OF WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.