ILEOSTOMY AND INTERNAL POUCH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IA'S PRIMARY AIM IS TO HELP PEOPLE WHO HAVE TO UNDERGO SURGERY WHICH INVOLVES THE REMOVAL OF THEIR COLON (KNOWN AS A COLECTOMY) AND THE CREATION OF EITHER AN ILEOSTOMY OR AN ILEO-ANAL POUCH. IA AIMS TO HELP THEM WITH ALL ASPECTS OF THEIR REHABILITATION, TO PROMOTE AND CO-ORDINATE RESEARCH AND TO IMPROVE KNOWLEDGE ABOUT THE MANAGEMENT OF ILEOSTOMIES OR POUCHES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£647,745
Roddion a chymynroddion | £410.19k | |
Weithgareddau elusennol | £93.17k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £144.39k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£759,110
Codi arian | £28.50k | |
Weithgareddau elusennol | £730.61k | |
Arall | £0 |
-£111,365 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £28.50k | |
Gwariant elusennol | £730.61k |
Pobl

6 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059362 COVENTRY AND DISTRICT IA
- 05 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040010 NORTH WEST LANCASHIRE & CUMBRIA IA
- 06 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041231 CORNWALL I A
- 07 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045054 IA KENT
- 31 Rhagfyr 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037847 THREE COUNTIES IA
- 10 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1039133 NORTH ESSEX I.A.
- 24 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088388 NORTH WALES IA
- 01 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040287 WEST HANTS WILTS AND DORSET I.A.
- 14 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1039353 HUMBERSIDE I A
- 27 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038928 NORTH LONDON IA
- 07 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078734 AVON IA
- 12 Awst 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1048254 IA GREATER LONDON WEST
- 12 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037083 NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE IA
- 02 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038830 SOUTH WALES I A
- 03 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1039256 I A MANCHESTER
- 03 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038849 SUSSEX IA
- 10 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040504 SHEFFIELD AND ROTHERHAM IA
- 16 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042380 BERKS, BUCKS AND OXON IA
- 16 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1062079 WEST RIDING OF YORKSHIRE I.A.
- 26 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1047020 LEICESTERSHIRE IA
- 25 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040701 EAST LONDON AND SOUTH ESSEX IA
- 22 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038326 KETTERING IA
- 29 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040699 PETERBOROUGH AND WISBECH IA
- 29 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040699 PETERBOROUGH AND WISBECH IA
- 09 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037995 NORTHAMPTON IA
- 16 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038754 SOUTH EAST LONDON AND WEST KENT IA
- 30 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
- IA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Clifford | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Neil Smart | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Brigitte Siefken | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Carol Katte | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
Justin Bishop | Ymddiriedolwr | 25 March 2022 |
|
|
||||
STUART HAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Cepta Burke | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Sibbald | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ANNA RENNIE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Tracey Usher | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.57k | £468.10k | £390.38k | £393.99k | £647.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £626.34k | £488.94k | £544.09k | £615.07k | £759.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £410.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £93.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £144.39k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £342.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £730.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £28.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £204.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.87k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.60m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £200.59k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £155.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 20 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 15 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 SEP 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23 AUG 2018
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE CHARITY'S OBJECTS ARE: 2.1.1 TO HELP ANYONE WHOSE COLON HAS BEEN, OR IS ABOUT TO BE, REMOVED BY SURGICAL PROCEDURE OR WHO HAS AN ILEOSTOMY OR AN INTERNAL POUCH; 2.1.2 TO PROMOTE AND CO-ORDINATE RESEARCH INTO BOWEL DISEASE AND OTHER CONDITIONS LEADING TO THE REMOVAL OF THE COLON, SURGICAL PROCEDURES PERTAINING THERETO, AND RELATED MATTERS, AND FURTHER TO PROMOTE THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE GAINED BY SUCH RESEARCH; 2.1.3 TO KEEP ILEOSTOMISTS AND OTHERS INFORMED OF ALL MATTERS OF INTEREST TO THE CHARITY BY THE PERIODIC DISSEMINATION OF INFORMATION BY WAY OF PUBLICATIONS, BY ARRANGING CONFERENCES, SEMINARS AND COURSES ON TOPICS OF INTEREST, AND IN ANY OTHER MANNER WHICH IS CHARITABLE AND WHICH THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Ileostomy & Internal Pouch
Support Group
Danehurst Court
35-37 West Street
ROCHFORD
SS4 1BE
- Ffôn:
- 0800 0184724
- E-bost:
- info@iasupport.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window