Hanes ariannol COMMON ROOM OF THE GREAT NORTH LIMITED
Rhif yr elusen: 1175946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £1.85m | £2.57m | £1.16m | £942.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £583.36k | £1.98m | £3.87m | £1.08m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £228.35k | £75 | £1.66k | £844.79k | £514.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £379 | £0 | £0 | £167.45k | £293.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.49m | £1.83m | £2.54m | £146.99k | £134.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £21.65k | £22.18k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £583.36k | £1.98m | £3.87m | £915.39k | £741.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £167.80k | £293.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.37k | £5.43k | £9.26k | £15.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.