The Ugly Duckling Charity

Rhif yr elusen: 1173156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

UDC is a Christian organisation that creates resources that can be used by people of all ages to explore life in all its fullness. We equip people in numerous contexts to have life changing conversations and explore the foundations of living life well; supporting them to look after their well-being (body, mind and soul) and to find purpose and meaning in life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £39,788
Cyfanswm gwariant: £77,470

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067753 THE UGLY DUCKLING COMPANY
  • 24 Mai 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE UGLY DUCKLING COMPANY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID MARC OWEN Cadeirydd 24 May 2017
THE WELSH BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GWENT BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
WALESWIDE CYMRUGYFAN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Keith Howick Ymddiriedolwr 11 July 2018
ST PAUL'S BECKENHAM PRE-SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE ELEANOR FOUNDATION (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
TULSE HILL & DULWICH HOCKEY CLUB LIMITED
Derbyniwyd: 34 diwrnod yn hwyr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S BECKENHAM
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM ALEXANDER MCGILL Ymddiriedolwr 24 May 2017
ST MADOC CHRISTIAN YOUTH CAMP
Derbyniwyd: Ar amser
KEYHOPE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
PARKLANDS EVANGELICAL CHURCH CIO
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £106.35k £74.37k £85.47k £130.11k £39.79k
Cyfanswm gwariant £103.72k £101.22k £108.44k £95.91k £77.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 17 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 22 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Ugly Duckling Charity
124 City Road
LONDON
EC1V 2NX
Ffôn:
07799831525