Hanes ariannol TEAM REECE CHILDREN'S BRAIN TUMOUR AND CANCER CHARITY
Rhif yr elusen: 1175511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (196 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.11k | £90.19k | £21.82k | £33.96k | £51.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.04k | £78.31k | £22.66k | £30.31k | £37.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.