Hanes ariannol DHAKADAKSHIN UNNOYON SHONGSTHA (UK)
Rhif yr elusen: 1173805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2018 | 30/10/2019 | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.14k | £16.42k | £6.10k | £7.93k | £9.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17k | £12.20k | £4.60k | £7.91k | £11.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.