ymddiriedolwyr YEOVIL COMMUNITY SPORTS AND RECREATION ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1173325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFF HARTLEBURY | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|
||||
Peter Watts | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sean Chambers | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Keith Roy Wills | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Robin Bell | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Bicknell | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Tim Fuller | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
||||
Gary Saunders | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.