Hanes ariannol CMTS (CALDICOT MUSICAL THEATRE SOCIETY)

Rhif yr elusen: 1172593
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.00k £6.99k £7.36k £12.17k £33.95k
Cyfanswm gwariant £35.00k £5.04k £11.16k £24.31k £26.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.50k £2.51k N/A £786 £11.50k