ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF RADFORD COVENTRY
Rhif yr elusen: 1174496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Agnes Ka Yee Palairet | Cadeirydd | 24 January 2023 |
|
|||||
Joanna Sarah Gerrard | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Nwokeocha Nkem | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Yousif Muma | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Stacey Fennell | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Ogechi Ugochi Ngemegwai | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|||||
Lawrencia Asare | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
KATE HUGHES | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
PENELOPE ANN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|||||
DAVID BRIGHTWELL | Ymddiriedolwr | 16 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.