ymddiriedolwyr PENNINE HERITAGE LIMITED
Rhif yr elusen: 509974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike John Tull | Cadeirydd | 29 October 2021 |
|
|
||||
Alexander Marc Taylor | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
David James Bryan | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nigel John Bowker Smith | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|||||
Anthony Rae | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Annette Birch | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
David Greensmith | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Barbara Ethel Margaret Atack | Ymddiriedolwr | 20 January 2016 |
|
|||||
MS P WEBBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP KENNEDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
David Edwin Fletcher MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Judith Schofield | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.