MIND BODY EDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Charity provides grants to individuals with, or suspected of having, the condition of Ehlers Danlos syndromes to allow for timely treatment and diagnosis of the disease and its symptoms; we also aim to raise awareness among the public and within the medical profession. We operate across the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Kohn | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Dr Rochelle Dodds Sylvester | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Martin Raymond Coleman | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Francesca Lock | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
KEVIN JOHN SYLVESTER | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.42k | £10.39k | £41.60k | £31.13k | £23.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.91k | £6.99k | £18.95k | £31.07k | £16.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROMOTION OF GOOD HEALTH AMONG PEOPLE SUFFERING FROM EHLERS DANLOS SYNDROMES, COMORBIDITIES AND RELATED CONDITIONS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING INFORMATION AND GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THOSE DIAGNOSED WITH SUCH CONDITIONS, AND THOSE SEEKING A DIAGNOSIS. B) PROVIDING GRANTS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ORGANISATIONS UNDERTAKING RESEARCH INTO EHLERS DANLOS SYNDROMES, COMORBIDITIES AND RELATED CONDITIONS, THE USEFUL RESULTS OF WHICH WILL BE DISSEMINATED FOR THE PUBLIC BENEFIT. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN EHLERS DANLOS SYNDROMES, COMORBIDITIES AND RELATED CONDITIONS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING INFORMATIVE TALKS DESIGNED TO RAISE AWARENESS AND FURTHER KNOWLEDGE OF THE CONDITIONS AMONG THE MEDICAL PROFESSION. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE: EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS) ARE A GROUP OF RARE INHERITED CONDITIONS THAT AFFECT CONNECTIVE TISSUE. CONNECTIVE TISSUES PROVIDE SUPPORT IN SKIN, TENDONS, LIGAMENTS, BLOOD VESSELS, INTERNAL ORGANS AND BONES. THERE ARE THIRTEEN DIFFERENT TYPES OF EDS THAT MAY SHARE SOME SYMPTOMS, INCLUDING: AN INCREASED RANGE OF JOINT MOVEMENT, STRETCHY SKIN, FRAGILE SKIN THAT BREAKS OR BRUISES EASILY. THE DIFFERENT TYPES OF EDS ARE CAUSED BY FAULTS IN CERTAIN GENES THAT MAKE CONNECTIVE TISSUE WEAKER. DEPENDING ON THE TYPE OF EDS, THE FAULTY GENE MAY HAVE BEEN INHERITED FROM ONE PARENT, OR BOTH PARENTS. SOMETIMES THE FAULTY GENE ISN'T INHERITED, BUT OCCURS IN THE PERSON FOR THE FIRST TIME. EDS CAN AFFECT PEOPLE IN DIFFERENT WAYS. FOR SOME, THE CONDITION IS RELATIVELY MILD, WHILE FOR OTHERS THEIR SYMPTOMS CAN BE DISABLING AND LIFE-THREATENING. COMORBIDITIES AND RELATED CONDITIONS INCLUDE: AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISORDERS; CARDIOVASCULAR DYSAUTONOMIA; FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS; IMMUNE SYSTEM DYSREGULATION; EXOCRINE GLAND DYSFUNCTION; MAST CELL ACTIVATION DISORDER; MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS; SKIN AND MUCOSA DISORDERS; NERVOUS SYSTEM DISORDERS; GYNAECOLOGICAL DISORDERS; CHRONIC FATIGUE SYNDROME; CHRONIC PAIN SYNDROME AND PSYCHIATRIC DISORDERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Shaw Gibbs
Wey Court West
Union Road
FARNHAM
Surrey
GU9 7PT
- Ffôn:
- 01252 711244
- E-bost:
- info@mindbodyeds.org.uk
- Gwefan:
-
mindbodyeds.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window