POW THANET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A mixed arts festival of work mainly by women in and around Thanet, Kent, with a year-round programme of arts-led community activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,250 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 04 Hydref 2017: CIO registration
- POW! THANET (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaina Crystal | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Sophie Clissold-Lesser | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|||||
Stevie Tyler | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Johanna Schulz | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Eilidh Macpherson | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Lara Wilks Sloane | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Dr Nena Foster | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.67k | £98.97k | £156.22k | £122.51k | £137.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.66k | £83.60k | £138.17k | £133.77k | £129.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.10k | £12.52k | £7.37k | £3.70k | £6.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Oct 2017 as amended on 02 May 2023 as amended on 02 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY:- (A) PROMOTING AND STAGING AN ANNUAL ARTS FESTIVAL TO COMMEMORATE INTERNATIONAL WOMEN’S DAY; (B) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY OF WOMEN AND GIRLS (C) ADVANCING EDUCATION AND RAISING GENERAL AWARENESS AMONG THE PUBLIC ABOUT THE ISSUES AND CHALLENGES FACING THE LIVES OF WOMEN AND GIRLS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POW Thanet c/o Kemps Accounting Solutions Ltd
42A High Street
BROADSTAIRS
Kent
CT10 1JT
- Ffôn:
- 07834081787
- E-bost:
- info@powthanet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window