MEN IN SHEDS BEDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the preservation and protection of Men's good health in the Bedford area for the public benefit. In particular but not limited to those who are retired, unemployed or have health problems through the provision of facilities for hobbies, recreation or other leisure time and practical interests, skills sharing, learning of new skills and help with community projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
Llywodraethu
- 23 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Mulhall | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Cllr Stephen Howard Conway B Sc Hons | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Clare | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Warwick Holden | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Ken Baddley | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.90k | £2.81k | £6.62k | £5.81k | £4.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.59k | £2.56k | £377 | £7.51k | £6.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 05 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 05 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 20 Awst 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | 22 Hydref 2021 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 25 Awst 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | 25 Awst 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 23 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF (PRIMARILY) MEN'S GOOD HEALTH IN THE BEDFORD AREA, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THOSE WHO ARE RETIRED, UNEMPLOYED OR HAVE HEALTH PROBLEMS THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR HOBBIES, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS INCLUDING PRACTICAL INTERESTS, SKILLS SHARING, THE LEARNING OF NEW SKILLS, AND HELPING WITH OTHER COMMUNITY BASED PROJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O BEDFORD ARTS & CRAFTS CENTRE
AMPTHILL ROAD
BEDFORD
MK429HE
- Ffôn:
- 07592 483336
- E-bost:
- meninshedsbedford@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window