Hanes ariannol BIZZY BEES PRE-SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1172751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.44k | £144.79k | £175.66k | £167.39k | £249.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.91k | £144.79k | £175.66k | £167.39k | £185.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £195.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.