Hanes ariannol WESTIE RESCUE UK (WRUK)

Rhif yr elusen: 1173538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/06/2020 21/06/2021 21/06/2022 21/06/2023 21/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.70k £51.57k £31.48k £17.09k £18.01k
Cyfanswm gwariant £24.30k £34.89k £32.72k £29.39k £33.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A