COMMUNITY INTEREST LUTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Interest Luton provides various projects throughout Luton, Bedfordshire. Providing support towards employment, better health, taking people out of poverty. We have a the Luton Employabilty Training and Skills Hub/Fairs supporting those seeking a job, Curry Kitchen supporting the homeless, Community mens gym and a womens gym, improving their health, taking them out of social isolation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Luton
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSTAQUE AHMED KOYES | Cadeirydd | 15 June 2017 |
|
|
||||
Ian Douglas | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Shanique Samuels | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Mehvish Bismal | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
DONNA LOUISE DWYER | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
AIMEE JADE CLARKE | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £139.48k | £193.75k | £124.03k | £170.78k | £159.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.23k | £187.30k | £121.95k | £185.96k | £125.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.19k | £16.00k | £4.97k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 15 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITIES IN LUTON AND SURROUNDING AREAS (HEREINAFTER ("THE AREA OF BENEFIT") AS THE TRUSTEES SEE FIT IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO THE FOREGOING BY: - ADVANCING THE EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF VOCATIONAL AND LIFELONG LEARNING AND OTHER ACTIVITIES IN SUCH FORMS AS THE TRUSTEES SEE FIT. - ADVANCING THE HEALTH AND WELLBEING OF THE PUBLIC BY PROMOTING ACTIVITIES THAT HAVE A PROVEN BENEFICIAL EFFECT ON HEALTH AND HAVE THEMES OF SOCIAL IMPORTANCE AND RELEVANCE. - TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY (A) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; AND (B) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 ALEXANDRA AVENUE
LUTON
LU3 1HG
- Ffôn:
- 07763990080
- E-bost:
- aimee@ciluton.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window