ymddiriedolwyr KEVIN KARARWA LEUKAEMIA TRUST
Rhif yr elusen: 1175159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA KARARWA | Cadeirydd | 03 July 2015 |
|
|
||||
Dorothy Wacu Kimani | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Dr William Murithi | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
Karechu Ndei | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
ANNE MWIRIGI | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
IAN DUNCAN KIRIGA KARARWA | Ymddiriedolwr | 03 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.