ETHIOPIAN ORPHANS SUPPORT UK CHARITY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Collecting funds from our regular child sponsors and channelling them to the Children's village ('orphanage') in Ethiopia. 2. Supporting the Children village with its educational and agricultural development to increase its self-reliance. Currently supporting an AVOCADO TREES GROWING PROJECT which will supplement the children's nutrition and generate cash income for the centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Ethiopia
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2017: CIO registration
- EOS-UK CHARITY FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham John Edgeley | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
Audrey Jackson | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Jackson | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
Lucy Elizabeth Edgeley | Ymddiriedolwr | 22 June 2019 |
|
|
||||
PHILIP CROYDON | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE LINDA COOK | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
SHARON ANN DERSO | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Julie Ann Elshaw | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
LESLEY CHRISTINE CROYDON | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
||||
Dr Abraha Derso | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.14k | £18.73k | £19.01k | £21.80k | £15.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.61k | £17.45k | £11.18k | £17.27k | £15.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS TO RELIEVE POVERTY AMONG ORPHANED, VULNERABLE AND DESTITUTE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY ASSISTING IN THE PROVISION OF THE PHYSICAL CARE, EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROVISION AND ALL NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO DEVELOP THEIR MENTAL, PHYSICAL AND MORAL CAPACITIES WITH THE ULTIMATE AIM OF MAKING THEM PRODUCTIVE AND SELF-SUFFICIENT MEMBERS OF SOCIETY. THE CHARITY'S OBJECT/PURPOSE WILL BE MET BY PARTNERING WITH ELSHADAI-WUKRO CHILDREN'S VILLAGE (EWCV) IN WUKRO, TIGRAI, ETHIOPIA WHICH IS ENGAGED IN THE CARE, EDUCATION AND TRAINING OF ORPHANED, VULNERABLE AND DESTITUTE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, AND IS PART OF ELSHADAI RELIEF & DEVELOPMENT ASSOCIATION, AN INDIGENOUS CHARITABLE ORGANISATION REGISTERED WITH THE ETHIOPIAN CHARITY AND SOCIETY AGENCY (ETHIOPIAN CHARITY REGISTRATION NO.0994).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 5 The Cedars
Stockwell Road
Tettenhall
WOLVERHAMPTON
WV6 9AZ
- Ffôn:
- 07867727445
- E-bost:
- eosukcharityfund@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window