Hanes ariannol THE PONTOON TRUST

Rhif yr elusen: 1172421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £288.64k £2.51m £1.44m £82.29k £3.33m
Cyfanswm gwariant £288.64k £2.51m £1.44m £1.46m £3.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £3.40m £2.40m N/A £4.40m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A £3.40m £2.40m N/A £3.52m
Incwm - Buddsoddiad N/A £55.60k £52.39k N/A £227.44k
Incwm - Arall N/A £0 £1.39m N/A £3.10m
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £2.51m £1.44m N/A £3.33m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £7.42k £7.58k N/A £7.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £2.50m £1.43m N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A £0