TEEM Clinton

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To fundraise by holding events such as Christmas and Spring Fairs, Fashion Show, Auction Night and Variety Night. All events have been organised by a team of parents, teachers and friends of the school whom give their time voluntarily.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 04 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1081480 FRIENDS OF CLINTON PRIMARY SCHOOL ORCHESTRA
- 15 Mai 1980: Cofrestrwyd
- CLINTON SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma-Jane Pointon | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Sara Grafke | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Matthew David Edwards | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Gregory Thomas Pointon | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.52k | £7.40k | £9.82k | £12.46k | £11.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.32k | £6.94k | £9.23k | £15.34k | £2.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOVEMBER 1966 AS AMENDED 23 APRIL 1980 AND 25 SEPTEMBER 1984. as amended on 11 Mar 2019 as amended on 23 Oct 2019 as amended on 12 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF ALL PUPILS IN THE SCHOOL BY : A) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND CARERS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL AND B) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES, EQUIPMENT AND RESOURCES WHICH SUPPORT THE SCHOOL IN ENHANCING AND ENRICHING THE EDUCATION OF ITS PUPILS AND C) RAISING THE PROFILE OF THE SCHOOL WITHIN THE COMMUNITY AND PROVIDING OPPORTUNITIES TO WORK WITHIN THE COMMUNITY FOR MUTUAL BENEFIT AND D) PROVIDING FUNDS TO MAINTAIN THE SCHOOL ORCHESTRA AND E) PROVIDING RESOURCES THAT FACILITATE MUSIC MAKING, WATCHING LIVE PERFORMANCES AND PARTICIPATING IN INSPIRING EXPERIENCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLINTON PRIMARY SCHOOL
CAESAR ROAD
KENILWORTH
CV8 1DL
- Ffôn:
- 01926852334
- E-bost:
- teemclinton@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window