VULCAN FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the promotion of community participation in healthy recreation for the benefit of the inhabitants of Newton le Willows, Earlestown and Burtonwood by the provision of facilities for playing football.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
116 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- St Helens
- Warrington
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2017: CIO registration
- VULCAN FC (Enw gwaith)
- VULCAN JFC (Enw gwaith)
- VULCAN JUNIORS (Enw gwaith)
- VULCAN JUNIORS FC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER PRESCOTT | Cadeirydd | 16 June 2017 |
|
|
||||
David James Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Adam Peter Prescott | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
ANDREW PLATT | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.29k | £104.16k | £97.28k | £115.80k | £175.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.23k | £50.29k | £82.48k | £107.52k | £176.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.04k | £600 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 01 Ebrill 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 01 Ebrill 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 20 Mehefin 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 20 Mehefin 2024 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Awst 2023 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 01 Awst 2023 | 123 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 07 Mai 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 07 Mai 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF NEWTON LE WILLOWS, EARLESTOWN AND BURTONWOOD BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vulcan Football Club
Raleigh Close
Newton-le-Willows
WA12 8NN
- Ffôn:
- 07554008423
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window