Hanes ariannol HARPENDEN CONNECT

Rhif yr elusen: 1172748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.54k £5.40k £12.32k £13.91k £19.69k
Cyfanswm gwariant £9.12k £7.06k £11.10k £12.45k £13.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A £3.00k N/A N/A