FRIENDS OF BARNET EARLY YEARS ALLIANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friend of Barnet Early Years Alliance is supporting BEYA, the federation of three nursery schools and children centres in the London Borough of Barnet. The nurseries provide opportunities for children from 2 - 5 years, offering a combination of 15 hours to 30 hours provision for children within the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnet
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELLY BROOKER | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Janine Medway Smith | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Anna Theodoulou | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66k | £1.19k | £114 | £0 | £6.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60k | £3.38k | £643 | £5.88k | £1.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 18 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARGARETS NURSERY SCHOOL
MARGARET ROAD
BARNET
EN4 9NT
- Ffôn:
- 02084495466
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window