SPARKS CARDIFF CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activities of the charity shall be fundraising via events including, but not restricted to, an annual fireworks display. Funds raised shall be distributed by way of grants and donations to charities and good causes in Cardiff and the surrounding geographic areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Caerffili
- Dinas Casnewydd
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 23 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 514605 THE CHARITABLE FUND OF ROUND TABLE NUMBER 26
- 24 Awst 2017: CIO registration
- SPARKS CRT 26 (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Stephen Barry | Cadeirydd | 08 April 2022 |
|
|
||||
Jason Lee Ford | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.41k | £59.19k | £6.43k | £2.66k | £7.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.54k | £98.26k | £4.68k | £2.86k | £5.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2025 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2025 | 365 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 24 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PRIMARY OBJECTIVES OF THE CIO SHALL BE: I.FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF THOSE IN POVERTY OR IN FINANCIAL NEED IN THE LOCAL COMMUNITY DUE TO FINANCIAL CIRCUMSTANCE OR UNFORESEEN HARDSHIP BY WAY OF PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE OR REQUIRED MATERIALS; II.FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE REDUCTION OF DISEASE OR MORTALITY TO THOSE IN THE LOCAL COMMUNITY DUE TO PREVENTABLE ILLNESS BY WAY OF PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE OR REQUIRED EQUIPMENT; III.TO ADVANCE THE PURPOSES AND FACILITIES OF AMATEUR SPORTS ORGANISATIONS WITHIN THE LOCAL COMMUNITY WHERE SUPPORT IS REQUIRED BY WAY OF PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, MATERIALS OR EQUIPMENT AS REQUIRED; IV.FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF AND ASSISTANCE OF ANY OTHER INDIVIDUAL IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP WITHIN THE LOCAL COMMUNITY WHERE SUPPORT IS REQUIRED BY WAY OF PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE, MATERIALS OR EQUIPMENT AS REQUIRED; AND V.TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Birchwood Road
CARDIFF
CF23 5LJ
- Ffôn:
- 07889474764
- E-bost:
- chairman@cardiffroundtable.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window