ymddiriedolwyr THE LIVING ROOM
Rhif yr elusen: 1175541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Marshall | Cadeirydd | 06 July 2017 |
|
|||||
Akhilesh Nair | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Elizabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|||||
Daniel McGovern | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Ramesh Summan | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|||||
Jenny Brace | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|||||
CHARLES KING | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|||||
EDWARD JAMES MILLS | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.