ymddiriedolwyr DIABETIC PREGNANCY STUDY GROUP
Rhif yr elusen: 1175906
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROBERT LINDSAY | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
Dr Ewa Wender-Ozegowska | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Dr Eleni Anastasiou | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Professor Mireille Nicolina van Poppel | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Professor Rosa Corcoy | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Professor DAVID ROBERT MCCANCE | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.