LAKE DISTRICT FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1174201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promote the conservation, protection and improvement of the physical and natural environment and cultural heritage of the Lake District by inspiring people to care for and contribute to the natural environment and cultural heritage of the Lake District and Cumbria; and providing funding and support for conservation, environmental and cultural initiatives in the Lake District and Cumbria

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Ionawr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1130453 NURTURE CUMBRIA LTD
  • 09 Awst 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Keith Ashcroft Cadeirydd 09 August 2017
Dim ar gofnod
Richard Alastair Bracewell Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Jodie Alice Mills Ymddiriedolwr 26 February 2025
THE RIVERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN LESLIE NICOL Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Benjamin Michael Patton Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Kate Elizabeth Stark Ymddiriedolwr 28 January 2025
Dim ar gofnod
Gavin Anthony Capstick Ymddiriedolwr 01 August 2024
Dim ar gofnod
Andrew Neil Brown Ymddiriedolwr 19 March 2024
Dim ar gofnod
David Graham Booth Ymddiriedolwr 18 May 2023
THE BOOTH BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Dan Visser Ymddiriedolwr 29 April 2021
Dim ar gofnod
Andrew Airey Ymddiriedolwr 09 August 2017
PAPYRUS PREVENTION OF YOUNG SUICIDE
Derbyniwyd: Ar amser
Mike Innerdale Ymddiriedolwr 09 August 2017
Dim ar gofnod
Gill Haigh Ymddiriedolwr 09 August 2017
Dim ar gofnod
PETER RICHARD WAVELL HENSMAN Ymddiriedolwr 09 August 2017
RAVENGLASS RAILWAY MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £402.83k £317.92k £640.51k £1.05m £1.22m
Cyfanswm gwariant £416.61k £358.21k £328.42k £1.10m £1.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £29.58k £16.30k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.80k £51.53k £12.25k £25.84k £14.18k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £638.04k £1.05m £1.21m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £1.55k £1.20k £1.18k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £920 £1.18k £5.07k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £5.00k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £191.25k £0 £77.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £265.26k £1.07m £1.16m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £63.17k £30.51k £74.39k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £8.30k £7.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £493.05k £663.27k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A £0 £0 £0
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A £1 £1 £1
Cyfanswm asedau N/A N/A £437.64k £433.52k £530.82k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A £4.51k £47.16k £162.80k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 25 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 25 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 4
Wayfaring House
Murley Moss Business Park
Oxenholme Road
Kendal
LA9 7RL
Ffôn:
07497 816091