NEPTUNE'S ARMY OF RUBBISH CLEANERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Find, record and responsibly dispose of underwater litter from the sea/freshwaters of Pembrokeshire and when applicable other regions with volunteer divers; -Collect data on the distribution, nature and amount of underwater litter and its environmental impacts; -Spread awareness of the presence of marine litter and the environmental threats it causes;Educate the public to reduce marine litter;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2017: CIO registration
- NARC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID KENNARD | Cadeirydd | 31 July 2017 |
|
|
||||
Charlotte Roch | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Mark Justin Collins | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Miles Alistair McLaren Bettridge | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Mari Claire Williams | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
BLAISE BULLIMORE | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.41k | £8.69k | £22.38k | £7.75k | £7.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.53k | £2.98k | £7.13k | £13.31k | £11.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2022 | 365 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 31 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PRESERVE AND IMPROVE THE MARINE ENVIRONMENT IN WEST WALES BY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: 1) LOCATING, DOCUMENTING, RETRIEVING AND RESPONSIBLY DISPOSING OF UNDERWATER DEBRIS FROM THE SEA AND FRESHWATERS OF PEMBROKESHIRE AND WHERE APPLICABLE OTHER REGIONS USING VOLUNTEER DIVERS; 2) COLLECTING DATA ON THE DISTRIBUTION, NATURE AND AMOUNT OF UNDERWATER DEBRIS AND ITS ENVIRONMENTAL IMPACTS; 3) SPREADING AWARENESS OF THE PRESENCE OF UNDERWATER MARINE LITTER AND THE ENVIRONMENTAL THREATS IT CAUSES; 4) EDUCATING WATER USERS AND THE PUBLIC SO AS TO REDUCE THE INPUT OF DEBRIS TO THE SEA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Richmond Crescent
HAVERFORDWEST
Dyfed
SA61 1EH
- Ffôn:
- 07922423546
- E-bost:
- waveyjones73@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window