ymddiriedolwyr THE CHELLASTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1173163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CARTWRIGHT | Cadeirydd | 01 October 2013 |
|
|
||||
Colin James Drury | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
JAMES DUNNICLIFFE | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
ROY WITHEFORD | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
RUSSELL ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
CHARITY SITHOLE | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Andrew HILL | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
RAYMOND ALFRED WATTS | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
Hugh Morton Frank Craig | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Joyce Chadwick | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
IAN COLDER | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
ANNE HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
PAUL HICKLIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.