Hanes ariannol COZIE YOUTH CLUB

Rhif yr elusen: 1172727
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.45k £5.08k £3.56k £9.57k £13.95k
Cyfanswm gwariant £3.83k £3.51k £5.64k £8.12k £12.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £340 N/A £1.98k £6.80k £1.53k