Hanes ariannol BRITISH NUCLEAR TEST VETERANS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1173575
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £146.65k £33.79k £76.01k £28.89k £19.00k
Cyfanswm gwariant £61.12k £114.47k £88.62k £52.63k £15.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.00k N/A N/A