THE BRECON TOWN CONCERT BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The encouragement of more widespread performance of Wind Band music thoughout the Brecon and surrounding area. The training of young musicians.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £750 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Blaenau Gwent
- Caerdydd
- Dyfnaint
- Powys
Llywodraethu
- 28 Mai 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carla Rapoport BA | Cadeirydd | 26 September 2019 |
|
|
||||
Bronwen Frow-Jones | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|||||
Dr Alison Jane Linington | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ruth Joynes | Ymddiriedolwr | 20 August 2024 |
|
|
||||
Martha Sian Powell | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Elizabeth Denney | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Paul Stephen Woods MA MSc | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Beverley Anne Metcalfe | Ymddiriedolwr | 20 August 2016 |
|
|
||||
EMMA PROSSER BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAVIS DOROTHY AHERN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/08/2019 | 19/08/2020 | 19/08/2021 | 19/08/2022 | 19/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.51k | £9.99k | £12.24k | £6.77k | £13.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.53k | £6.82k | £5.75k | £9.21k | £13.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £900 | N/A | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Awst 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Awst 2022 | 05 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Awst 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Awst 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Awst 2019 | 26 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1980
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AN PROMOTE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF MUSIC, IN PARTICULAR THE ART OF SYMPHONIC WIND BAND PLAYING IN THE TOWN OF BRECON, AND TO PROMOTE BETTER AND MORE WIDESPREAD PERFORMANCES OF INSTRUMENTAL WORKS.
Maes buddion
BRECON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Waterfalls Cottage
Ffrwdgrech
BRECON
Powys
LD3 8LD
- Ffôn:
- 07470475181
- E-bost:
- gregsbrecon12@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window