Ymddiriedolwyr COLD ASTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1172958

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Ruth Parkes | Cadeirydd | 23 June 2017 |
|
|
||||
Joanna Campbell-Meiklejohn | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Maureen Deborah Davies | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Alison Clare Carroll | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Ruth Hadland | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Sandra Annette Ziles | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Clare Rosemary Saunders | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
ANGELA RUTH SLACK | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
JEFFREY MCNALLY | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.